THE BURTONS' ST LEONARDS SOCIETY LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society is a conservation society particularly created to protect the conservation area of Burtons' St Leonards. It monitors all planning applications for the area and spearheads campaigns when necessary. It also encourages high architectural standards for any new developments. It operates an exhibition from its premises, provides education and advice to property owners.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1969: Cofrestrwyd
- 01 Tachwedd 2010: Cofrestrwyd
- 09 Hydref 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard McGinley | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
STEPHEN CHRISTOPHER VAN DULKEN | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Robert Grant Millington | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Caroline Tromans | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Angela CHILDS | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Hughie Bryant | Ymddiriedolwr | 25 November 2018 |
|
|
||||
Christopher Maxwell Stewart | Ymddiriedolwr | 28 March 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.69k | £1.61k | £2.68k | £2.59k | £3.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.18k | £2.51k | £2.20k | £3.79k | £2.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED 16TH JUNE 1970
Gwrthrychau elusennol
A) TO ENCOURAGE HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING IN ST. LEONARDS-ON-SEA. B) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE AREA OF ST. LEONARDS-ON-SEA AND ITS SURROUNDINGS. C) TO ENCOURAGE AND PURSUE BY ALL PROPER MEANS THE PRESERVATION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF GENERAL AMENITY OR HISTORIC INTEREST IN PARTICULAR THE CONTRIBUTION MADE BY JAMES AND DECIMUS BURTON TO THE ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING OF ST. LEONARDS-ON-SEA.
Maes buddion
ST. LEONARDS-ON-SEA AND ITS SURROUNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 WEST ASCENT
ST. LEONARDS-ON-SEA
TN38 0BB
- Ffôn:
- 07923271937
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window