FRIENDS OF LEWES-THE LEWES CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society's objectives are to stimulate public interest in the beauty, history and character of the town of Lewes and its surrounding area; to organise concerted action for protecting and enhancing the townscape of Lewes and the architectural, visual and historic interest of Lewes and the surrounding area and for preserving free access to the latter; and to co-operate with kindred societies. It
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 16 Mehefin 1969: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF LEWES (Enw gwaith)
- THE FRIENDS OF LEWES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christina Ruth O'Keeffe MBE | Cadeirydd |
|
||||||
Diana Jane Freestone | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|||||
Bronagh Liddicoat | Ymddiriedolwr | 07 April 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Slater | Ymddiriedolwr | 26 March 2020 |
|
|
||||
Peter George Earl | Ymddiriedolwr | 17 October 2018 |
|
|
||||
AUDREY JARVIS | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
||||
ROGER MASKEW | Ymddiriedolwr | 15 April 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.78k | £12.53k | £12.56k | £8.49k | £15.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.34k | £4.09k | £10.19k | £8.51k | £9.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 28TH MARCH 1969 AND AMENDED MARCH 1987, MARCH 1989, MARCH 1990, MARCH 1993, MARCH 1994 AND MARCH 1997. AS AMENDED ON 30 MAR 2017 as amended on 26 Mar 2020 as amended on 26 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
(1)TO PROMOTE: (A) HIGH STANDARDS OF PLANNING AND DESIGN IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT AND ENSURE THAT NEW DEVELOPMENT IS SENSITIVELY SITED IN RELATION TO THE SURROUNDING ENVIRONMENT. (B) THE CONSERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST, AND THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT IN THE AREA OF BENEFIT. (C) ENHANCEMENT OF THE BUILT ENVIRONMENT IN, AND THE SOCIAL, CULTURAL AND ECONOMIC WELL-BEING OF, THE AREA OF BENEFIT. (D) FREE ACCESS TO THE PUBLIC REALM IN THE AREA OF BENEFIT. (2)TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN AND CARE FOR THE BEAUTY, HISTORY AND CHARACTER OF THE AREA OF BENEFIT. (3)TO CO-OPERATE WITH PUBLIC AUTHORITIES AND OTHER BODIES IN FULFILLING THESE OBJECTIVES IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
TOWN OF LEWES AND ITS SURROUNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lewes Town Council Offices
Town Hall
High Street
LEWES
East Sussex
BN7 2QS
- Ffôn:
- 01273 011105
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window