ymddiriedolwyr THE INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES
Rhif yr elusen: 258815
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swati Dhingra | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|||||||
Winifred Armah | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||
Orna Gabrielle NiChionna | Ymddiriedolwr | 14 July 2020 |
|
|
||||||
Dr Peter Kane | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||||
Caroline Gillian Mawhood | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||||
DAVID JOHN GREGSON | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|||||||
Michael Ridge | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|
||||||
Nicholas Timmins | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||||
LORD GUS O'DONNELL GCB | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||||
James Bell | Ymddiriedolwr | 14 December 2015 |
|
|
||||||
Jonathan Athow | Ymddiriedolwr | 15 July 2014 |
|
|
||||||
JOHN FRANCIS CHOWN | Ymddiriedolwr | 12 May 1969 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.