Hanes ariannol THE COLYER-FERGUSSON CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 258958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £549.29k | £765.98k | £810.30k | £662.27k | £859.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.07m | £5.73m | £3.11m | £2.60m | £3.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £549.29k | £752.05k | £810.30k | £662.27k | £859.39k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £13.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.65m | £5.36m | £2.90m | £2.23m | £3.42m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £420.86k | £369.52k | £210.16k | £372.99k | £452.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £110.99k | £348.05k | £268.58k | £269.15k | £75.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.42m | £5.01m | £2.63m | £1.96m | £3.13m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £420.86k | £369.52k | £116.49k | £122.63k | £111.42k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.