Hanes ariannol THE KING'S OWN YORKSHIRE LIGHT INFANTRY REGIMENTAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 258985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.57k £2.17k £1.83k £10.38k £65.13k
Cyfanswm gwariant £48.61k £24.37k £36.15k £28.72k £26.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A