ymddiriedolwyr THE KING'S OWN YORKSHIRE LIGHT INFANTRY REGIMENTAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 258985
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT COL G WHITMORE | Cadeirydd | 15 July 2015 |
|
|
||||
Captain Graham Wood | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Major Erik Broderstad | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Major George McBride | Ymddiriedolwr | 09 February 2021 |
|
|||||
Maj. Retd Stephen Earl | Ymddiriedolwr | 05 February 2019 |
|
|
||||
Colonel Lisa Violet Brooks | Ymddiriedolwr | 06 February 2018 |
|
|
||||
Captain Jonathan Malins-Smith | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Major David Wroe | Ymddiriedolwr |
|
||||||
COLONEL ROBIN ANTHONY SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAJOR DAVID GERALD JARRATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAJOR ANDREW H PENNY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.