IFIELD BARN THEATRE SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To foster and promote the improvement and development of artistic taste and the knowledge of and appreciation of drama and the arts among residents in the North Sussex area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 June 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1194760 IFIELD BARN THEATRE SOCIETY
- 31 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
- 07 Ionawr 2022: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- IFIELD BARN THEATRE (Enw gwaith)
- IFIELD THEATRE CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 27/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £37.83k | £43.75k | £42.49k | £48.38k | £27.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £34.46k | £35.42k | £40.82k | £36.99k | £30.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £5.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Mehefin 2021 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Mehefin 2021 | 30 Hydref 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 13 Awst 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | 13 Awst 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | 02 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | 02 Medi 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 30TH JUNE 1969 AS AMENDED AT ANNUAL GENERAL MEETING ON THE 30TH JULY 1970 AND 23RD JULY 1973 as amended on 13 Jan 2020
Gwrthrychau elusennol
TO FOSTER AND PROMOTE THE IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF ARTISTIC TASTE AND THE KNOWLEDGE OF AND APPRECIATION OF DRAMA AND THE ARTS AMONG THE RESIDENTS IN THE NORTH SUSSEX AREA.
Maes buddion
NORTH SUSSEX
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window