OIL AND COLOUR CHEMISTS' ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 259095
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Learned Society in the surface coatings and allied industries.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £86,249
Cyfanswm gwariant: £149,750

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • De Affrica

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • OCCA (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Isla Josephine Taylor Ymddiriedolwr 18 January 2024
Dim ar gofnod
Dr Con Robert McElroy Ymddiriedolwr 20 September 2023
Dim ar gofnod
Dr David Alexander Pye Ymddiriedolwr 20 September 2023
Dim ar gofnod
Philip Andrew Knowles Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Elizabeth Helen Humphrey Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Alexandra Ruth Bullock Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Zara Elizabeth Cunliffe Ymddiriedolwr 08 September 2021
Dim ar gofnod
Paul Keith Sheppard Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod
Deborah Lois Coombs Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod
Nicola Jane Cosgrove Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod
Dr Laura Petra Merritt Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod
Graham John Armstrong Ymddiriedolwr 11 September 2018
Dim ar gofnod
David Patrick Willliams Ymddiriedolwr 03 July 2015
Dim ar gofnod
Brenda Peters Ymddiriedolwr
INSTITUTE OF MATERIALS FINISHING
Derbyniwyd: Ar amser
INSTITUTE OF CORROSION
Derbyniwyd: Ar amser
JIM BURY MRSC FTSC Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £61.61k £58.09k £53.37k £183.32k £86.25k
Cyfanswm gwariant £109.42k £120.11k £119.38k £152.56k £149.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 24 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 06 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
ACCEPTED BY RESOLUTION OF COUNCIL 22 FEBRUARY 1967
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BEST CONTRIBUTION TO THE SCIENCE OR TECHNOLOGY OF SURFACE COATING BY A MEMBER OF ANY NATIONALITY WORKING IN EITHER ACADEMIC OR INDUSTRIAL FIELD WHO IS UNDER THE AGE OF 35 AT THE DATE OF APPLICATION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 16 Gorffennaf 1969 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4th Floor
Clayton House
59 Piccadilly
Manchester
M1 2AQ
Ffôn:
0161 933 7280