Hanes ariannol THE PEDDER CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 259158
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.16k £2.16k £1.21k £1.64k £1.56k
Cyfanswm gwariant £12.63k £12.63k £9.74k £10.85k £4.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A