THE COUNCIL OF MANCHESTER AND SALFORD JEWS CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity deals with general charitable purposes. In particular we promote education/training, relief of poverty, overseas aid and famine relief, religious activities. We help children/young people, elderly/old people, people of a particular ethnic or racial origin, other charities/voluntary bodies. In general we carry out the above by making grants available to individuals and organisations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bolton
- Bury
- Dinas Manceinion
- Dinas Salford
- Oldham
- Rochdale
- Stockport
- Tameside
- Trafford
- Wigan
Llywodraethu
- 28 Gorffennaf 1969: Cofrestrwyd
- GREATER MANCHESTER JEWISH YOUTH & COMMUNITY TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHARON BANNISTER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michael Rubinstein | Ymddiriedolwr | 11 May 2014 |
|
|
||||
Abraham Jacob BUCHSBAUM | Ymddiriedolwr | 11 April 2013 |
|
|
||||
PHILIP ANTHONY LANGER | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.53k | £5.20k | £4.72k | £17.16k | £3.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47k | £5.56k | £4.62k | £16.95k | £9.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 29 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 28TH DECEMBER, 1967
Gwrthrychau elusennol
I) ASSISTANCE IN THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF JEWISH CHILDREN AND YOUNG PERSONS. II) ASSISTANCE IN THE CARRYING ON OF STUDIES AND RESEARCH IN JUDAISM, JEWISH HISTORY, SOCIOLOGY AND THE PUBLICATION OF THE RESULTS OF SUCH STUDIES AND RESEARCH. III) ASSISTANCE IN THE MAINTENANCE OF DISUSED JEWISH CEMETERIES. IV) RELIEF AND ASSISTANCE OF JEWISH REFUGEES IN ANY PART OF THE WORLD. V) FOR CHARITABLE INSTITUTIONS AND CHARITABLE PURPOSES. (FOR DETAILS SEE CLAUSE 4 OF DECLARATION OF TRUST)
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE HEATHLANDS VILLAGE
HEATHLANDS DRIVE
PRESTWICH
MANCHESTER
M25 9SB
- Ffôn:
- 01617208721
- E-bost:
- office@jewishmanchester.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window