DORSET HORN AND POLL DORSET SHEEP BREEDERS' ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sheep Breed Society
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Ffrainc
- Gogledd Iwerddon
- Ireland
- Ynys Manaw
- Yr Alban
- Yr Iseldiroedd
Llywodraethu
- 17 Awst 1970: Cofrestrwyd
- DORSET HORN SHEEPBREEDERS' ASSOCIATION (INCORPORATING THE POLL DORSET HORN SHEEPBREEDERS ASSOCIATION) (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy William Lawson Pratt | Cadeirydd | 03 November 2018 |
|
|
||||
Emily Smith | Ymddiriedolwr | 09 November 2024 |
|
|
||||
Nigel Wernham | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Jeremy Durrant | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Alex James | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Samuel Caldwell | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
James Robson | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Adam Llewellyn John Care | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Sian Rebecca Downes | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Joe Larder | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
||||
Sam Driver | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
WILLIAM FREDERICK CARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GERAINT JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCIS CLIFFORD FOOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROWLAND DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT MARTIN HOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.26k | £86.56k | £92.84k | £99.82k | £87.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.74k | £76.37k | £78.60k | £94.27k | £91.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 20 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Cyfrifon heb eu derbyn eto | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 20 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 11 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION AS AMENDED 14TH MAY 1958, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 9TH MAY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE ENCOURAGEMENT OF THE BREEDING OF DORSET HORN SHEEP AND POLL DORSET HORN SHEEP AT HOME AND ABROAD AND THE MAINTENANCE OF THE PURITY OF EACH OF SUCH BREEDS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF THE MEMORANDUM).
Maes buddion
HOME AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
AGRICULTURE HOUSE
ACLAND ROAD
DORCHESTER
DORSET
DT1 1EF
- Ffôn:
- 01305262126
- E-bost:
- dorsetsheep10@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window