ymddiriedolwyr DORSET HORN AND POLL DORSET SHEEP BREEDERS' ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 259199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERAINT JONES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Christina Johnson | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Alistair Morton | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Joe Dufosee | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Samuel Caldwell | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
James Robson | Ymddiriedolwr | 02 November 2019 |
|
|
||||
Adam Llewellyn John Care | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Sian Rebecca Downes | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Timothy William Lawson Pratt | Ymddiriedolwr | 03 November 2018 |
|
|
||||
Joe Larder | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
||||
Sam Driver | Ymddiriedolwr | 25 October 2014 |
|
|
||||
Graham Cubitt | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
||||
JAMES ROYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WILLIAM FREDERICK CARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCIS CLIFFORD FOOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROWLAND DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRIS DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT MARTIN HOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.