ymddiriedolwyr GWYNEDD HOSPITAL LEAGUE OF FRIENDS/CYFEILLION YSBYTY GWYNEDD
Rhif yr elusen: 259210
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOE DAVID HUGHES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dorothy Hughes | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
HELEN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
IONA WYN JONES | Ymddiriedolwr | 09 March 2015 |
|
|
||||
JANE JONES | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
DEWI AERON MORGAN | Ymddiriedolwr | 28 December 2012 |
|
|
||||
ANN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 09 January 2012 |
|
|
||||
KATH JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||
JEAN CATHERINE PIERCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PEGGY LAIDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET OWEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROLYNN MARGARET EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CEINWEN WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MERYL WYNNE READ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EIRLYS ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GLENYS HEFINA MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IONA JONES | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.