THE MAGNUS TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General charitable purposes
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Awst 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NATIONAL COUNCIL FOR VOLUNTARY ORGANISATIONS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.37k | £2.42k | £3.30k | £674 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £16.58k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 07 Chwefror 2023 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17TH JULY 1969
Gwrthrychau elusennol
TO PAY OR APPLY TH EINCOME OF THE TRUST FUND AND ALSO SO MUCH OF THE CAPITAL OF THE TRUST FUND AS THE SETTLORS JOINTLY OR SEVERALLY OR THE SURVIVOR OF THEM MAY FROM TIME TO TIME BY DIRECTION IN WRITING TO THE TRUSTEE DETERMINE TO SUCH CHARITIES OR FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE SETTLORS OR THE SURVIVOR OF THEM MAY FROM TIME TO TIME BY LIKE WRITTEN DIRECTION REQUEST AND SUBJECT OT AND IN DEFAULT OF ANY SUCCH DIRECTION AND INSOFAR AS SUCH DIRECTION MAY NOT EXTEND AS THE TRUSTEE MAY AT ITS UNCONTROLLED DISCRETION DETERMINE. FOR DETAILS SEE CLAUSE 1 OF TRUST DEED DATED 17TH JULY 1969.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
National Council For Voluntary
Organisations
Society Building
8 Regents Wharf
All Saints Street
N1 9RL
- Ffôn:
- 02075202531
- E-bost:
- fiona.clark@ncvo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window