Hanes ariannol THE WYNDHAM CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 259313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 20/06/2020 20/06/2021 20/06/2022 20/06/2023 20/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £199.56k £133.32k £234.90k £213.09k £226.77k
Cyfanswm gwariant £83.86k £83.78k £102.55k £115.75k £126.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A