Hanes ariannol TRUST PROPERTY HELD IN CONNECTION WITH THE HURSTPIERPOINT EVANGELICAL FREE CHURCH

Rhif yr elusen: 259381
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £29.38k £101.77k £33.95k £23.76k £23.27k
Cyfanswm gwariant £29.45k £37.67k £48.54k £45.46k £43.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A