CYMDEITHAS COR MEIBION MYRDDIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
If requested, the choir sings at Charitable Events or other Functions anywhere within Carmarthenshire,Pembrokeshire and Ceredigion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
27 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Ceredigion
- Sir Benfro
- Sir Gaerfyrddin
Llywodraethu
- 26 Medi 1969: Cofrestrwyd
- COR MEIBION CAERFYRDDIN (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emlyn Michele James Schiavone | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Haydn Lloyd | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Ieuan Phillips | Ymddiriedolwr | 09 December 2019 |
|
|
||||
Huw Michael | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.16k | £1.83k | £3.30k | £8.83k | £17.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.96k | £2.89k | £4.38k | £8.49k | £16.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 26 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 AUG 1969 AS AMENDED ON 22 AUG 2017
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE ART OF CHORAL MUSIC, AND THE LEARNING AND PUBLIC PERFORMANCE OF CHORAL WORKS, WHILST ASSISTING CHARITABLE CAUSES.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
TY HIR
PICTON COURT
CARMARTHEN
SA31 3DQ
- Ffôn:
- 07528719343
- E-bost:
- HUWMICHAEL@HOTMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window