SOUTH CARSHALTON SENIORS CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity operates a Senior Citizens Community Centre in South Carshalton (this charity has been replaced by a CIO registered as a Charity No 1182828 under the same title). The assets and liabilities of this charity were adopted in their entirety by minute at the first Board meeting of the new charity. This Charity ceased trading under this charity registration no 259601 as at 31st March 2019.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Sutton
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1182828 SOUTH CARSHALTON SENIORS CENTRE
- 03 Tachwedd 1969: Cofrestrwyd
- 21 Ionawr 2022: Tynnwyd (WEDI UNO)
- SOUTH CARSHALTON DAY CENTRE (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £140.08k | £132.55k | £197.29k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £142.73k | £141.56k | £188.47k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £38.90k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 19 Ionawr 2022 | 353 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 29 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 29 Hydref 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 21 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 21 Hydref 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND DECLARATION OF TRUST DATED 12/11/1968 AS AMENDED ON 23/10/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSES OF AN OLD PEOPLE'S DAY CENTRE PRIMARILY FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF SOUTH CARSHALTON IN THE LONDON BOROUGH OF SUTTON WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS AS A RECREATIONAL AND WELFARE CENTRE FOR ELDERLEY AND RETIRED PERSONS.
Maes buddion
SOUTH CARSHALTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window