TASBURGH UNITED CHARITIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing financial assistance to persons in need
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Norfolk
Llywodraethu
- TASBURGH UNITED CHARITIES (Enw blaenorol)
- UNITED CHARITIES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JILLIAN GUELDA CASSON | Cadeirydd | 16 May 2019 |
|
|
||||
Roger Burnett | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||
Rev AUSTIN UZOIGWE | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
KEITH ANTHONY READ | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.47k | £9.60k | £9.81k | £11.83k | £12.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.49k | £9.87k | £9.21k | £9.26k | £10.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21/02/1928 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 03/05/2012 AS AMENDED BY SCHEME DATED 27 APR 2023 as amended on 10 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
THE INCOME OF THE CHARITIES SHALL BE USED OR APPLIED BY THE TRUSTEES IN THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY IN THE PARISH OF TASBURGH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY, BY GRANTS, LOANS, DIRECT PAYMENTS FOR FUEL AND OTHER OUTGOINGS OR EXPENSES OR IN THE PROVISION OF ITEMS OR SERVICES TO OR FOR THE BENEFIT OF INDIVIDUAL RESIDENTS IN NEED AS THE TRUSTEES CONSIDER APPROPRIATE IN THE CIRCUMSTANCES. ANY ANNUAL INCOME NOT SO EXPENDED SHALL BE CARRIED FORWARD AND USED OR APPLIED AS PART OF THE INCOME OF SUCCEEDING YEARS.
Maes buddion
PARISH OF TASBURGH.
Elusennau cysylltiedig
- 27 Ebrill 2023 : Asset transfer out
- 04 Tachwedd 1969 : Cofrestrwyd
- 27 Ebrill 2023 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rookery House
Saxlingham Lane
Tasburgh
Norwich
NR15 1LP
- Ffôn:
- 01508470668
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window