YORKSHIRE EAST RIDING VOLUNTARY ACCIDENT AND EMERGENCY SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
BASICs - Emergency Medical Care in a Pre-hospital Environment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- East Riding Of Yorkshire
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 21 Hydref 1969: Cofrestrwyd
- 14 Ebrill 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE FLYING DOCTOR SERVICE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2006 | 30/09/2007 | 30/09/2008 | 30/09/2009 | 30/09/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £538 | £720 | £657 | £6.94k | £2.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.08k | £6.70k | £5.79k | £5.84k | £5.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2010 | 30 Mawrth 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2009 | 05 Mehefin 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | 12 Awst 2009 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 02 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29TH SEPTEMBER 1969
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF SWIFT AND ADEQUATE EMERGENCY MEDICAL TREATMENT IN THE EAST RIDING OF YORKSHIRE TO ALL PERSONS IN NEED OF SUCH TREATMENT WHETHER SUCH NEED IS DUE TO ACCIDENT OR OTHER CAUSE.
Maes buddion
YORKSHIRE EAST RIDING
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window