Ymddiriedolwyr THE CHARTERED QUALITY INSTITUTE
Rhif yr elusen: 259678

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Edward Bostock | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Victoria Yates | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Howard Cooper | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Asimakis Foros | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Dr Evdoxia Viza | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||
Victoria Derbyshire | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Chinapoo | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
David Anderson | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|||||
Rashad Issa | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Rachelle Beasley | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Roxann Dawson | Ymddiriedolwr | 07 September 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.