ymddiriedolwyr THE LAKELAND HORTICULTURAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 259847
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Ann Mees | Cadeirydd | 03 April 2018 |
|
|||||
Stephen Sharp | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Pauline Aldous | Ymddiriedolwr | 09 December 2023 |
|
|
||||
Sarah Hoben Burgess | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Hayley Davidson | Ymddiriedolwr | 03 December 2022 |
|
|
||||
Alan John Dickinson | Ymddiriedolwr | 05 December 2021 |
|
|
||||
Alison Jane Sutherland Sanford | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Lorna Patricia Hillmann | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Charles Hunter Bulman | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Anthony Edward Willey | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.