THE RUDOLF STEINER ASSOCIATION LTD

Rhif yr elusen: 259946
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grant making

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £24,044
Cyfanswm gwariant: £21,701

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 03 Rhagfyr 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sarah Kane Ymddiriedolwr 19 February 2025
Dim ar gofnod
Doris Bailiss Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
Brendan Patrick McQuillan Ymddiriedolwr 17 October 2019
Dim ar gofnod
Dr SUSAN PEAT Ymddiriedolwr 19 October 2017
NORTH LONDON RUDOLF STEINER SCHOOL
Derbyniwyd: Ar amser
THE WALDORF SCHOOL OF SOUTH-WEST LONDON LIMITED
Derbyniwyd: 82 diwrnod yn hwyr
MICHAEL MEHTA Ymddiriedolwr 26 May 2011
GODPARENTS ANTHROPOSOPHICAL TRAINING FUND
Derbyniwyd: Ar amser
TEDDY PRESTBURY Ymddiriedolwr
LONDON WALDORF TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.47k £16.76k £16.58k £16.55k £24.04k
Cyfanswm gwariant £25.56k £32.42k £18.50k £15.16k £21.70k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 07 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 15 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 22 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
WILL PROVED AT MANCHESTER 8 APRIL 1963
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PURPOSE OF PROVIDING A SCHOLARSHIP OR SCHOLARSHIPS FOR TRAINING PUPILS OF THE RUDOLF STEINER SCHOOL OF SPEECH TRAINING AND DRAMATIC ART IN SUCH MANNER AND UPON SUCH CONDITIONS AS THE TRUSTEES OR OTHER GOVERNING BODY OF THE SAID ASSOCIATION SHALL DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 03 Rhagfyr 1969 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Manningtons
39 High Street
BATTLE
East Sussex
TN33 0EE
Ffôn:
02076383202
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael