THE SINODUN PLAYERS AMATEUR DRAMATIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Stage plays, show films, provide a venue.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 1969: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Paul Baker | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|||||
Anna Cecilia Hamilton Garland | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
Emma Victoria Trotman | Ymddiriedolwr | 14 September 2022 |
|
|||||
NICHOLAS STEPHEN MORLEY | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
Minaz Beddall | Ymddiriedolwr | 09 May 2022 |
|
|||||
Dr Martin Parr | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
WILLIAM PETER KENNETH LIDBETTER | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.01k | £25.41k | £86.64k | £133.16k | £145.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.83k | £78.48k | £3.21k | £86.09k | £94.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 16 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 16 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | 30 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 21 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 08 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | 08 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 5 JUNE 1969, AS AMENDED 20 APRIL 1993, 8 SEPTEMBER 1998, 7 SEPTEMBER 1999, 11 SEPTEMBER 2001, 26 SEPTEMBER 2002, 25 JUNE 2006 AND 12 DECEMBER 2006 AS AMENDED ON 27 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF THE ART OF DRAMA AND THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ART. 2. TO PRESERVE, RESTORE, MAINTAIN AND ENHANCE THE BUILDING KNOWN AS THE CORN EXCHANGE IN WALLINGFORD AS A VENUE FOR THE PUBLIC PERFORMANCE OF THE ARTS.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Corn Exchange Theatre
Market Place
WALLINGFORD
Oxfordshire
OX10 0EG
- Ffôn:
- 01491825000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window