Dogfen lywodraethu THE SINODUN PLAYERS AMATEUR DRAMATIC SOCIETY
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 5 JUNE 1969, AS AMENDED 20 APRIL 1993, 8 SEPTEMBER 1998, 7 SEPTEMBER 1999, 11 SEPTEMBER 2001, 26 SEPTEMBER 2002, 25 JUNE 2006 AND 12 DECEMBER 2006 AS AMENDED ON 27 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROMOTE THE ADVANCEMENT AND IMPROVEMENT OF GENERAL EDUCATION IN RELATION TO ALL ASPECTS OF THE ART OF DRAMA AND THE DEVELOPMENT OF PUBLIC APPRECIATION OF SUCH ART. 2. TO PRESERVE, RESTORE, MAINTAIN AND ENHANCE THE BUILDING KNOWN AS THE CORN EXCHANGE IN WALLINGFORD AS A VENUE FOR THE PUBLIC PERFORMANCE OF THE ARTS.
Maes buddion
UNRESTRICTED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.