BARTON-ON-HUMBER CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Research and education about local heritage and preservation of the built heritage of Barton upon Humber. The society develops archives and interprets local history through a series of information leaflets, building plaques, lecture and talks.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gogledd Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 01 Ionawr 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL JACQUES | Cadeirydd | 20 July 2018 |
|
|||||
James Drinnan Thom Tannock | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
FRANCIS JOHN FRENCH MBE | Ymddiriedolwr | 08 September 2023 |
|
|||||
Diana Ethel Mingaye | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Ian Lawless | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Sallyann Garrard-Hughes | Ymddiriedolwr | 15 July 2022 |
|
|
||||
Jane Darwood | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Liz Bennet | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Andrew Robinson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN WOLSELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.70k | £2.45k | £2.97k | £7.65k | £4.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.47k | £2.27k | £4.44k | £7.32k | £3.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 12 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 09 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3 SEPTEMBER 1969 AS AMENDED 19 JULY 1991 as amended on 15 Jul 2016 as amended on 08 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT FOR THE FOLLOWING PURPOSES IN THE AREA COMPRISING BARTON-ON-HUMBER AND DISTRICT. A) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. B) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. C)TO PROMOTE AND DEVELOP AN AWARENESS OF, AND INVOLVEMENT IN, SOCIAL, EDUCATIONAL AND CULTURAL ASPECTS OF THE AREA OF BENEFIT
Maes buddion
BARTON-ON-HUMBER AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WILDERSPIN NATIONAL SCHOOL
QUEEN STREET
BARTON-UPON-HUMBER
DN18 5QP
- Ffôn:
- 07368665442
- E-bost:
- SALLYANNEGH@ICLOUD.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window