Hanes ariannol MINEHEAD AND EXMOOR MUSIC FESTIVAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 260276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £22.93k £0 £2.31k £21.50k £30.86k
Cyfanswm gwariant £22.82k £388 £2.21k £25.58k £26.90k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £500 N/A N/A £500 £500