Hanes ariannol THREE ROSES HOMES LIMITED
Rhif yr elusen: 260355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £649.20k | £771.14k | £882.60k | £791.28k | £784.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.65k | £733.86k | £743.32k | £789.49k | £792.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £630.31k | £753.88k | £830.29k | £733.87k | £740.15k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £31.82k | £25.87k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.38k | £12.01k | £48.05k | £50.26k | £37.96k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.07k | £4.43k | £3.79k | £6.53k | £6.04k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £630.31k | £753.88k | £830.29k | £733.87k | £740.15k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122 | £821 | £473 | £617 | £846 | |
|
Incwm - Arall | £321 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.54k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £624.98k | £728.40k | £742.84k | £788.75k | £789.38k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.67k | £5.47k | £205 | £743 | £2.90k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.24k | £0 | £3.18k | £3.42k | £11.76k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £280 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.