ymddiriedolwyr PENRHYN NEW HALL LIMITED
Rhif yr elusen: 260371
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNE STANHOPE | Cadeirydd | 11 July 1969 |
|
|||||
Jane Clare Humphreys | Ymddiriedolwr | 09 February 2023 |
|
|
||||
CHRIS CATER | Ymddiriedolwr | 01 September 2003 |
|
|
||||
FRANK RANSON | Ymddiriedolwr | 01 November 1999 |
|
|
||||
ELIZABETH ANNE STANHOPE | Ymddiriedolwr | 01 January 1997 |
|
|||||
JOHN MICHAEL QUARTERMAINE STANHOPE | Ymddiriedolwr | 01 November 1977 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.