SLINDON RELIEF IN NEED CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gives practical and financial assistance to 'those in need hardship or distress' in the parish of Slindon or closely associated with it. Its main function is to make grants to needy persons, normally in time for Christmas, but occasionally at other times for specific purposes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 23 Gorffennaf 1971: Cofrestrwyd
- THE SLINDON FUND (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 14 January 2025 |
|
|
||||
Sandra Izard | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Rev Peter Dyson | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
PHILIP VERNON BERRY | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
KAREN R COBURN | Ymddiriedolwr | 09 December 2013 |
|
|
||||
SUSAN WINIFRED HARRISON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANITA REDMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 24/07/2020 | 24/07/2021 | 24/07/2022 | 24/07/2023 | 24/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.86k | £1.76k | £2.79k | £3.03k | £4.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.14k | £483 | £820 | £835 | £1.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 24 Gorffennaf 2024 | 25 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Gorffennaf 2023 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Gorffennaf 2022 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Gorffennaf 2021 | 08 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 24 Gorffennaf 2020 | 31 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 24 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 23 JULY 1971
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
PARISH OF SLINDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
39 King George Gardens
CHICHESTER
PO19 6LB
- Ffôn:
- 01243532115
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window