ymddiriedolwyr THE CONGREGATIONAL MEMORIAL HALL TRUST
Rhif yr elusen: 260601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev JULIAN JAMES MACRO | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|||||||||||
SUSAN AUSTIN | Ymddiriedolwr | 25 February 2021 |
|
|||||||||||
Philip Bonnier | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||||||||
Thomas Brand | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||||||||
JOHN GEORGE ELLIS | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|||||||||||
Rev BARBARA JEAN BRIDGES MA | Ymddiriedolwr | 05 February 2015 |
|
|||||||||||
MARGARET THOMPSON | Ymddiriedolwr | 23 September 2010 |
|
|
||||||||||
Rev DEREK WALES | Ymddiriedolwr | 24 January 2008 |
|
|
||||||||||
Dr DIGBY JAMES | Ymddiriedolwr | 09 February 2006 |
|
|
||||||||||
Rev CHRISTOPHER DAMP | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Rev Gwynne Evans | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.