Hanes ariannol THE WHAPLODE DROVE CHAPEL LAND CHARITY

Rhif yr elusen: 260646
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 11/10/2020 11/10/2021 11/10/2022 11/10/2023 11/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.02k £15.09k £14.18k £15.05k £14.52k
Cyfanswm gwariant £12.03k £16.91k £13.55k £13.70k £16.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A