Hanes ariannol GREATER MANCHESTER PROBATION AND AFTER-CARE SOCIAL WELFARE FUND

Rhif yr elusen: 260658
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £811 £859 £926 £727 £1.42k
Cyfanswm gwariant £550 £202 £1.44k £995 £1.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A