CHARITY OF LADY REBECCA KINGSMILL

Rhif yr elusen: 260864
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grants aid to persons in need who are resident in the Parishes of Kingsclere and Ashford Hill with Headley.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £156
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Chwefror 1970: Cofrestrwyd
  • 09 Mehefin 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 03 Gorffennaf 2018: Re-registered
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • KINGSCLERE CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter Eastwick-Field Cadeirydd 19 September 2019
Dim ar gofnod
Melanie Johanne Prater Ymddiriedolwr 18 September 2024
REVEREND THOMAS BROWN
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT HIGHAM APPRENTICING CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF ROBERT HIGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
KINGSCLERE WELFARE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Andrew Kitch Ymddiriedolwr 24 February 2022
KINGSCLERE WELFARE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT HIGHAM APPRENTICING CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF ST MARY'S KINGSCLERE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND THOMAS BROWN
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF ROBERT HIGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
Susan Adams Ymddiriedolwr 19 November 2019
Dim ar gofnod
Philip Crisford Ymddiriedolwr 22 November 2018
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF ROBERT HIGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND THOMAS BROWN
Derbyniwyd: Ar amser
PENNY STEWART Ymddiriedolwr 01 January 2004
KINGSCLERE WELFARE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND THOMAS BROWN
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT HIGHAM APPRENTICING CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF ROBERT HIGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
PATRICK DRING Ymddiriedolwr
KINGSCLERE WELFARE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF ROBERT HIGHAM
Derbyniwyd: Ar amser
REVEREND THOMAS BROWN
Derbyniwyd: Ar amser
THE ROBERT HIGHAM APPRENTICING CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £26 £17 £0 £41 £156
Cyfanswm gwariant £37 £35 £34 £63 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 10 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 09 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 09 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Cedar Drive
Kingsclere
NEWBURY
Berkshire
RG20 5TB
Ffôn:
07884182696
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael