THE SEABIRD GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The principal aim of the Charity is to promote the study and conservation of seabirds. The Group aims to increase the amount and quality of research on seabirds and to educate Group members and others of the importance of seabirds and their environment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 28 Ebrill 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Alex Bond | Cadeirydd | 25 November 2023 |
|
|
||||
Debs Allbrook | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Alice Edney | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Eryn Shinnie | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Dr Ingrid Pollet | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Dr Antoine Grissot | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
Jacqui Glencross | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Dr Katherine Booth-Jones | Ymddiriedolwr | 01 November 2018 |
|
|
||||
Jeff Stratford | Ymddiriedolwr | 01 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.43k | £5.53k | £12.66k | £16.53k | £14.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.36k | £9.52k | £11.02k | £15.85k | £9.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.90k | £2.00k | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH JANUARY 1966
Gwrthrychau elusennol
PROMOTION AND BETTER CO-ORDINATION OF THE STUDY OF SEABIRDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
58 Tramway Road
LIVERPOOL
L17 7AZ
- Ffôn:
- 07480656356
- E-bost:
- secretary@seabirdgroup.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window