THE S AND F GOODMAN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Care of persons who suffer from any mental disability, handicap or disorder
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Camden
- Hammersmith And Fulham
Llywodraethu
- 06 Mai 1970: Cofrestrwyd
- S & F GOODMAN TRUST FUND (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel Felix Talalay | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Jessica Sarah Talalay | Ymddiriedolwr | 03 September 2024 |
|
|
||||
Michael Anthony TALALAY | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.14k | £19.66k | £23.97k | £26.51k | £25.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.17k | £17.96k | £32.21k | £26.96k | £34.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Chwefror 2025 | 9 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 07 Chwefror 2022 | 7 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14 OCTOBER 1969 AS AMENDED BY SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 14 OCTOBER 1999.
Gwrthrychau elusennol
THE ESTABLISHMENT, MAINTENANCE, UPKEEP, MANAGEMENT AND THE ASSISTANCE OR FURTHERANCE OF THE CHARITABLE WORK CARRIED ON ANYWHERE IN THE WORLD BY OR UNDER THE DIRECTION OF ANY PERSON OR PERSONS OR ANY SCHOOL, HOSPITAL, CLINIC, HOME, HOSTEL OR OTHER ORGANISATION OR INSTITUTION FOR OR IN CONNECTION WITH THE CARE, MAINTENANCE, EDUCATION, WELFARE OF PERSONS (WHETHER CHILDREN OR ADULTS) WHO SUFFER FROM ANY PHYSICAL OR MENTAL DISABILITY, HANDICAP OR DISORDER. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 4 OF DECLARATION OF TRUST).
Maes buddion
WORLD WIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Park Crescent Mews West
LONDON
W1G 7EP
- Ffôn:
- 07798854192
- E-bost:
- mike.talalay@icloud.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window