THE ANTIQUARIAN HOROLOGICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To encourage the study of all matters relating to the art and history of time measurement. To foster and disseminate original research, and to encourage the preservation of examples of the horological and allied arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
Llywodraethu
- 08 Ebrill 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr JAMES NYE | Cadeirydd |
|
||||||
Tabea Rude | Ymddiriedolwr | 16 January 2025 |
|
|
||||
Susan Victoria Hines | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Mann | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
JANE DESBOROUGH | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Anna Hermione Holmes | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
Robert Woolgar Wren FBHI | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|||||
KEITH ANDREW SCOBIE-YOUNGS | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
FRANCOISE ISABELLE COLLANGES | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
JAMES STRATTON | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
RICHARD STENNING | Ymddiriedolwr | 16 May 2015 |
|
|
||||
DAVID ROONEY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £594.75k | £1.03m | £181.49k | £150.33k | £184.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.72k | £223.90k | £164.06k | £172.26k | £204.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £344.12k | £717.94k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.01k | £13.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £282 | £209 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £848 | £498 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £235.49k | £298.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £218.72k | £223.64k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £215.65k | £220.75k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £256 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 08 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 19 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 24 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 04/12/1954 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/11/1959 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18/05/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/10/1961 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/05/1987 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/05/1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/05/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15/05/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 13/05/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PRACTICE AND FOSTER THE STUDY OF ANTIQUARIAN HOROLOGY AND ALLIED SCIENCES AND OF ARTICLES USED OR DEALT IN BY PERSONS INTERESTED THEREIN, AND IN CONNECTION THEREWITH TO HOLD EXAMINATIONS AND TESTS, TO AWARD PRIZES, DIPLOMAS, MEDALS, CERTIFICATES AND SCHOLARSHIPS, TO FOUND AND MAINTAIN LIBRARIES AND COLLECTIONS OF ANTIQUE WATCHES, CLOCKS AND OTHER ALLIED OBJECTS AND TO DO ANYTHING WHICH WILL FURTHER RESEARCH AND STUDY OF THE SUBJECT AND OF THE MATERIALS AND ARTICLES OR ANY OF THEM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Antiquarian Horological Society
4 Lovat Lane
LONDON
EC3R 8DT
- Ffôn:
- 07733 481595
- E-bost:
- secretary@ahsoc.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window