THE OXTED AND DISTRICT CITIZENS' ADVICE BUREAU
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Independent and free,confidential and impartial advice to everybody regardless of race,gender,sexuality or disability. The CAB is based in Oxted and covers the surrounding areas of Surrey.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
- Surrey
Llywodraethu
- 10 Mai 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1135256 THE OXTED AND DISTRICT CITIZENS' ADVICE BUREAU
- 09 Ebrill 1970: Cofrestrwyd
- 10 Mai 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47.66k | £50.01k | £51.71k | £48.13k | £48.86k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.75k | £47.91k | £51.41k | £48.24k | £49.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 08 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 08 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 12 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 22 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 17 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 17 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 06 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 06 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 02 Rhagfyr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 02 Rhagfyr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 MARCH 1970
Gwrthrychau elusennol
A. THE BUREAU IS ESTABLISHED FOR CHARITABLE PURPOSES ONLY B. IN PARTICULAR THE BUREAU IS ESTABLISHED TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN OXTED AND DISTRICT (HEREINAFTER CALLED THE "AREA OF BENEFIT") BY THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE FURTHERANCE OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
OXTED AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window