ymddiriedolwyr THE CAMDEN HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 261044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (34 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM JOSEPH HOLMES | Cadeirydd |
|
|
|||||
John Stanley Cottrell | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Dr Catherine Dille | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Richard Geoffrey Knight | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Eleanor Hellier | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
David Anthony Hayes | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
EMILY JULIE NAOMI GEE | Ymddiriedolwr | 16 June 2016 |
|
|
||||
LINDSAY DOUGLAS | Ymddiriedolwr | 20 July 2015 |
|
|
||||
GILLIAN TINDALL | Ymddiriedolwr | 20 June 2013 |
|
|
||||
RUTH ELIZABETH HAYES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN CECILIA PALMER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROGER LESLIE CLINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEVEN DENFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR HENRY ANTONIE FITZHUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.