CHURCH OF GOD IN CHRIST UNITED U K

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Marriage. Babies and children dedication. Baptism. Funeral Ceremonies. Evangelize and preach the gospel. Children and young people day out and fun day, Christian counselling and bereavement visits and Home, Hospital, Prison and School visits
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 09 Mehefin 1972: Cofrestrwyd
- CHURCH OF GOD IN CHRIST UNITED UK (Enw blaenorol)
- CONGREGATIONAL CHURCH OF GOD IN CHRIST UNITED (Enw blaenorol)
- CONGREGATIONAL CHURCH OF GOD IN CHRIST UNITED UK (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Williams | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|||||
Lascelles Lakelet Morgan | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
||||
Zacchaeus Henry Berwise | Ymddiriedolwr | 24 October 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/01/2020 | 27/01/2021 | 27/01/2022 | 27/01/2023 | 27/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58k | £340 | £955 | £1.77k | £2.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £117 | £236 | £234 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Ionawr 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ionawr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ionawr 2023 | 11 Ebrill 2024 | 136 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ionawr 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ionawr 2021 | 20 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ionawr 2020 | 16 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RESOLUTIONS PASSED 24 OCTOBER 1969, 20 JULY 1974, 19 MAY 1975, 6 APRIL 1985, 8 NOVEMBER 1985 AND 6 JANUARY 1990
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROVISION OF A NATIONAL HEADQUARTERS BUILDING, PROMOTING, PROCLAIMING AND UPHOLDING THE GOSPEL OF JESUS CHRIST AND MISSIONARY WORK INCLUDING MUSICAL INSTRUMENTS AND TRANSPORTATIONS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 2
Milton House Mansions
Shacklewell Lane
LONDON
E8 2EH
- Ffôn:
- 02072540129
- E-bost:
- cogicuukis@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window