THE ORCHID SOCIETY OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 261273
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The object of the Society is the furtherance of the knowledge and conservation of Orchidaceous plants by encouraging the cultivation of these plants; also gathering and disseminating particulars of their cultivation by holding meetings and shows, and publication of a quarterly Journal.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £34,712
Cyfanswm gwariant: £31,768

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 01 Gorffennaf 1986: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • O S G B (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pearl Jennifer Thomson Cadeirydd 03 July 2021
Dim ar gofnod
Dr Helen Jean Millner Ymddiriedolwr 03 June 2023
Dim ar gofnod
Amy Charlotte Malin Ymddiriedolwr 03 July 2021
Dim ar gofnod
Galina Boyse Ymddiriedolwr 04 June 2016
Dim ar gofnod
SUE JOHNSON Ymddiriedolwr 01 July 2013
Dim ar gofnod
SALLY MAY MILL Ymddiriedolwr 06 June 2000
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £32.85k £23.39k £32.48k £30.26k £34.71k
Cyfanswm gwariant £29.25k £19.82k £27.29k £30.23k £31.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 08 Awst 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 03 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 03 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 14 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 14 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 14 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 26 JUNE 1986 AS AMENDED ON 25 JUL 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ORCHID SOCIETY OF GREAT BRITAIN WAS ESTABLISHED IN 1951. THE OBJECTS OF THE SOCIETY BEING THE FURTHERANCE OF THE KNOWLEDGE OF ORCHIDACEOUS PLANTS BY ENCOURAGING THE CULTIVATION OF THESE PLANTS, GATHERING AND DISSEMINATING PARTICULARS OF THEIR CULTIVATION, THE HOLDING OF MEETINGS AND SHOWS, AND IN OTHER WAYS AND IN GENERAL TO UNDERTAKE ANY ACTIVITIES THAT SHALL BE CONSISTENT WITH THE PURPOSE FOR WHICH THE SOCIETY IS CONSTITUTED
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 01 Gorffennaf 1986 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
82 HAZELWICK ROAD
CRAWLEY
RH10 1NH
Ffôn:
01293547896