ymddiriedolwyr THE BRITISH TRUST FOR THE ECUMENICAL INSTITUTE FOR ADVANCED THEOLOGICAL STUDY IN JERUSALEM
Rhif yr elusen: 261410
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Judith Margaret Lieu | Cadeirydd |
|
|
|||||||||||||
Julian Hills | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|||||||||||||
Rev Molly Georgina Boot | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|||||||||||||
Dr Andrew Smith | Ymddiriedolwr | 22 June 2020 |
|
|||||||||||||
Penelope Ann Brackley | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||||||||||
Rev Simon Goddard Goddard | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|||||||||||||
Revd. Dr Janet Tollington | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||||||||||
The Very Revd John Witcombe | Ymddiriedolwr | 09 January 2014 |
|
|
||||||||||||
Rt Rev John Went | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
The Rt Revd Jonathan GOODALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||
The Most Reverend Bernard Longley | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||
Benjamin Preece Smith | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.