ymddiriedolwyr SOCIETY FOR REPRODUCTION AND FERTILITY
Rhif yr elusen: 261433
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Suman Rice | Cadeirydd | 12 July 2016 |
|
|
||||
Dr Ruth Appeltant | Ymddiriedolwr | 12 January 2024 |
|
|
||||
Dr Federica Lopes | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Dr Agnes Stefansdottir | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Dr Erin Williams | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Dr Rebecca Sumner | Ymddiriedolwr | 05 January 2022 |
|
|
||||
Dr Emma Lucas | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Dr Amanda Sferruzzi-Perri | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Dr Kim Jonas | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Professor Rod Mitchell | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Dr Niamh Forde | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Dr Bruce Daniel Murphy | Ymddiriedolwr | 05 January 2018 |
|
|
||||
Dr Ali Akhbar Fouladi-Nashta | Ymddiriedolwr | 12 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.