Dogfen lywodraethu OXFORDSHIRE MIND
Rhif yr elusen: 261476
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 MAY 1977 AS AMENDED 24 JANUARY 1978, 3 MAY 1983, 10 OCTOBER 1989, 31 OCTOBER 1996 AND 17 OCTOBER 2001. as amended on 24 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION AND THE SAFE-GUARDING OF MENTAL HEALTH AND THE RELIEF OF PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER IN ASSOCIATION WITH MIND, IN ACCORDANCE WITH THE AIMS AND OBJECTS OF MIND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF OXFORDSHIRE & BANBURY AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.