HINDU CULTURAL ORGANISATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a place of worship for the Hindu Community, hold Hindu festivals and offer full facilities to all shades of thought within the Hindu religion. To advance education in Hindu Culture by offering facilities for reading, social and cultural activities. To provide day care to the elderly and community facilities for the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Lerpwl
- Knowsley
- Sefton
- St Helens
- Wirral
Llywodraethu
- 21 Hydref 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amit JUNEJA | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
RAVI MEHTA | Ymddiriedolwr | 05 June 2013 |
|
|
||||
MR S P MALTHORA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £68.60k | £14.88k | £111.18k | £76.02k | £77.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.97k | £38.85k | £111.16k | £63.21k | £101.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Mai 2024 | 471 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Mai 2024 | 471 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 05 Ebrill 2022 | 64 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2022 | 349 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Ionawr 2022 | 349 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 1968, AND 19 MAY 1996 AND 19 SEPTEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
A) TO ENABLE HINDUS TO WORSHIP, HOLD HINDU FESTIVALS AND PERFORM ALL RITES CONNECTED WITH BIRTHS, MARRIAGES AND DEATHS AND FULL FACILITIES SHALL BE OFFERED TO ALL SHADES OF THOUGHT WITHIN THE HINDU RELIGION. B) TO ADVANCE EDUCATION IN HINDU CULTURE BY OFFERING FACILITIES FOR TEACHIN HINDI AND SANSKRIT LITERATURE, BY PROVIDING AN INFORMATION BUREAU FOR FURTHER STUDY OF HINDI AND SANSKRIT LITERATURE AND OFFERING A FORUM FOR LECTURES AND DISCUSSIONS ON HINDU CULTURE.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE MERSEYSIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
253 EDGE LANE
LIVERPOOL
L7 2PH
- Ffôn:
- 01512637965
- E-bost:
- amit@bobbibeck.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window