Hanes ariannol THE NORFOLK ACCIDENT RESCUE SERVICE

Rhif yr elusen: 261666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £186.31k £175.40k £260.24k £167.28k £152.72k
Cyfanswm gwariant £202.20k £155.75k £222.70k £231.59k £200.88k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.17k N/A N/A N/A N/A