S L G CHARITABLE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 261722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SLG Charitable Trust Limited aims to support the religious and other charitable work carried out by the Community of the Sisters of the Love of God.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Hydref 1970: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • SLG CHARITABLE TRUST LIMITED (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SISTER CLARE LOUISE MARRIOTT Cadeirydd 30 July 2014
ANGLICAN RELIGIOUS COMMUNITIES IN ENGLAND
Derbyniwyd: Ar amser
Sister Judith Caroline Forrai Ymddiriedolwr 31 October 2023
Dim ar gofnod
SISTER Christine Jane South Ymddiriedolwr 06 June 2018
Dim ar gofnod
SISTER AVIS MARY GRAINGER Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod
SISTER JENNIFER GAYLE FOSTER Ymddiriedolwr 08 August 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £907.70k £813.58k £750.62k £898.22k £765.74k
Cyfanswm gwariant £1.14m £1.14m £1.48m £1.51m £1.58m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.41k £7.02k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £210.70k £228.43k £218.28k £341.64k £167.52k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £11.86k £32.74k £23.69k £0 £17.92k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £679.29k £546.10k £501.21k £528.09k £555.52k
Incwm - Arall £5.86k £6.32k £7.44k £28.48k £24.78k
Incwm - Cymynroddion £11.49k £80.09k £94.70k £221.07k £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.14m £1.14m £1.48m £1.51m £1.58m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £87.30k £62.12k £62.22k £72.15k £76.85k
Gwariant - Sefydliad grantiau £45.86k £31.52k £166.29k £161.45k £137.85k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £1.95k £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Asedau hunan ddefnydd £2.22m £6.70m £11.33m £11.14m £10.85m
Buddsoddiadau tymor hir £20.22m £16.31m £18.04m £17.31m £18.27m
Cyfanswm asedau £8.04m £8.25m £2.81m £2.23m £1.47m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £122.75k £637.80k £557.11k £407.40k £169.94k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2024 16 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2024 16 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 20 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 20 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 11 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 11 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 22 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 22 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 24 SEPTEMBER 1966 AND SCHEME OF 6 NOVEMBER 1973.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE INCOME TO BE DISTRIBUTED BETWEEN VARIOUS CHARITIES.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Hanes cofrestru
  • 29 Hydref 1970 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CONVENT OF THE INCARNATION
PARKER STREET
OXFORD
OX4 1TB
Ffôn:
01865634111