BRITISH CRYOGENICS COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Disseminating information about cryogenics by way of: a quarterly newsletter for members and sponsors; a website; publication of handbooks for the benefit of the public and those working in the field of cryogenics; arranging and attending open meetings/conferences to facilitate collaboration and exchange of ideas; providing assistance on request to individuals and corporate bodies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 07 Rhagfyr 1970: Cofrestrwyd
- BRITISH CRYOENGINEERING SOCIETY (Enw blaenorol)
- BRITISH CRYOGENICS COUNCIL (Enw blaenorol)
- BRITISH CYROENGINEERING SOCIETY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR BETH EVANS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Andrew James Blackett-May | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Shrikant Pattalwar | Ymddiriedolwr | 31 July 2015 |
|
|
||||
MR BOB CLARIDGE BSC CPHYS FRMS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||
MR BILL GRAHAM BSC | Ymddiriedolwr | 11 September 2013 |
|
|
||||
Dr ZIAD MELHEM PHDCPHYS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR PHIL COOK BSC CENG FICHEME | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr M'HAMED LAKRIMI PHDFINSTP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR RALPH GEOFFREY SCURLOCK FIMECHE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR DAMIAN PETER HAMPSHIRE PHDFINSTP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr OLEG KIRICHEK CPHYS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN SHEPHERD VANDORE BSC MBA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.59k | £11.78k | £22.56k | £17.80k | £42.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.68k | £11.03k | £12.53k | £17.36k | £20.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 24 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AS AMENDED 10/08/1970, 19/04/ 1983, 20/03/1997, 23/03/2005, 28/11/2007 AND 18/11/2015 as amended on 15 Oct 2020 as amended on 15 Oct 2020 as amended on 06 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF SCIENTIFIC EDUCATION BY PROMOTING MAN'S KNOWLEDGE OF AND INTEREST IN CRYOGENICS, THEREBY FOSTERING THE DEVELOPMENT AND APPLICATION OF CRYOGENICS FOR THE PUBLIC BENEFIT. (FOR FURTHER DETAILS, SEE CLAUSE 3 OF THE CONSTITUTION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Science & Technology Facilities Council
Rutherford Appleton Laboratory
Harwell Oxford
DIDCOT
OX11 0QX
- Ffôn:
- 07488358309
- E-bost:
- admin@bcryo.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window