Hanes ariannol THE TEXTILE BENEVOLENT ASSOCIATION (1970)
Rhif yr elusen: 261862
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.19k | £24.24k | £2.19k | £4.09k | £1.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.71k | £61.39k | £61.90k | £62.67k | £69.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.