ymddiriedolwyr INSTITUTE OF BIOMEDICAL SCIENCE
Rhif yr elusen: 261926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Andrew | Cadeirydd | 03 June 2017 |
|
|
||||
Nicola Rouse | Ymddiriedolwr | 15 June 2024 |
|
|
||||
Daniel David Kearns | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alan Deacon | Ymddiriedolwr | 20 October 2023 |
|
|
||||
Azuma Kalu | Ymddiriedolwr | 03 June 2023 |
|
|
||||
Glen McDowell | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Sheri Scott | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|
||||
Tahmina Hussain | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Jennifer Collins | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Dr Sarah Jane Pitt | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Angela Elizabeth Jean-Francois | Ymddiriedolwr | 05 June 2021 |
|
|
||||
Charles Houston | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Zonya Jeffrey | Ymddiriedolwr | 24 July 2020 |
|
|
||||
Dr Victoria Bradley | Ymddiriedolwr | 13 August 2019 |
|
|
||||
Dr Linda Walsh | Ymddiriedolwr | 08 June 2019 |
|
|
||||
Nigel Coles | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||
DEBRA PADGETT | Ymddiriedolwr | 23 June 2012 |
|
|
||||
ANDREW JOHN USHER | Ymddiriedolwr | 02 June 2001 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.